序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘海浪 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘海浪
|
|
2 |
刘景
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 章程备案 |
无
|
2021-12-06经营范围变更,通过新的章程。
|
2 | 2021-12-07 | 经营范围变更 |
旅游开****,餐饮住宿;农产品开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:飞行训练;通用航空服务;旅游业务;建设工程施工;住宿服务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:露营地服务;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;劳务服务(不含劳务派遣);体验式拓展活动及策划;健身休闲活动;广告设计、代理;广告****布;广告制作;组织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2019-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-05第三章 股东的出资方式、出资额、出资时间 第六条 股东的出资方式及出资额、出资时间如下: 股东姓名:刘海浪;认缴出资(人民币):200万元;出资方式:货币;出资比例:100%;出资期限:2037年11月19日。
|
4 | 2019-08-05 | 联络员备案 |
申爱军 *** 备案手机:***
|
刘海浪 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申爱军 [退出]
|
刘海浪 [新增]
|
6 | 2019-08-05 | 股东变更 |
李佑勇 , [退出]刘海浪 ,刘顺华 , [退出]申爱军 , [退出]申伟 [退出]
|
刘海浪
|
7 | 2019-08-05 | 法定代表人变更 |
申爱军
|
刘海浪
|
8 | 2019-08-05 | 财务负责人 |
申爱军 ***
|
刘海浪 ***
|
9 | 2019-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李佑勇 [退出]
|
刘景 [新增]
|
10 | 2019-08-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|