序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧光文 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 王艳 | 40% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王艳
|
|
2 |
欧光文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧光文 [退出]
|
王艳 [新增]
|
2 | 2022-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓秀清 [退出]
|
欧光文 [新增]
|
3 | 2022-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳
|
王艳
|
4 | 2022-05-09 | 章程备案 |
无
|
2022-05-05股东出资
|
5 | 2022-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧光文 [退出]
|
王艳 [新增]
|
6 | 2022-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧光文
|
欧光文
|
7 | 2022-02-28 | 章程备案 |
无
|
2022-02-28法定代表人变更
|
8 | 2022-02-28 | 法定代表人变更 |
欧光文
|
王艳
|
9 | 2022-02-27 | 联络员备案 |
王惠旺 *** 备案手机:***
|
张凯凤 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-12-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-19经营范围变更
|