序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 100% | 10088.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾海辉
|
|
2 |
雷新斌
|
|
3 |
阳理文
|
|
4 |
黄启祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 股东变更 |
邵阳公路桥梁建设有限责任公司 ,邵阳市公路管理局公路测量设计队 [退出]
|
邵阳公路桥梁建设有限责任公司
|
2 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷新斌 [退出]
|
曾海辉 [新增]
|
3 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷新斌
|
阳理文 [新增]曾海辉 [新增]雷新斌
|
4 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄启祥
|
黄启祥
|
5 | 2021-07-16 | 章程备案 |
无
|
2021-07-15公司类型、股东、法定代表人、营业期限变更。
|
6 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
雷新斌
|
曾海辉
|
7 | 2021-07-16 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2021-07-16 | 经营期限 |
2006年3月27日 至 2056年3月26日
|
2006年3月27日 至 长期
|
9 | 2020-03-19 | 联络员备案 |
金琦 *** 备案手机:***
|
罗凯祥 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2019-07-09 | 法定代表人变更 |
赵应华
|
雷新斌
|