序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹功鹤 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹功鹤
|
|
2 |
阳祝贞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-22 | 联络员备案 |
罗彦 *** 备案手机:***
|
范艳红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-03-22 | 联络员备案 |
范艳红 *** 备案手机:***
|
邹功鹤 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳柳姣 [退出]
|
阳祝贞 [新增]
|
4 | 2020-12-18 | 联络员备案 |
邹永赞 *** 备案手机:***
|
罗彦 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-12-18 | 股东变更 |
邹永赞 [退出]
|
邹功鹤 [新增]
|
6 | 2020-12-18 | 章程备案 |
无
|
2020-12-16第三章第六条
|
7 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹永赞 [退出]
|
邹功鹤 [新增]
|
8 | 2020-12-18 | 法定代表人变更 |
邹永赞
|
邹功鹤
|
9 | 2020-12-09 | 联络员备案 |
邹永赞 *** 备案手机:***
|
邹永赞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
邹永赞 备案手机:*****
|
邹永赞 备案手机:*****
|