序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 衡一建设集团有限公司 | 38% | 760.0万人民币 |
2 | 袁炳文 | 32% | 640.0万人民币 |
3 | 孟祥平 | 20% | 400.0万人民币 |
4 | 曾宇 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖辉
|
|
2 |
袁炳文
|
|
3 |
梁剑
|
|
4 |
沈亮
|
|
5 |
肖玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 股东变更 |
衡一建设集团有限公司 ,袁炳文
|
衡一建设集团有限公司 ,孟祥平 , [新增]袁炳文 ,曾宇 [新增]
|
2 | 2021-04-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-12公司股东变更。
|
3 | 2020-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-17住所
|
4 | 2020-06-18 | 地址变更 |
邵阳市大祥区火车南站站前区25-2号3栋
|
邵阳市大祥区西湖南路南山美郡17号楼二楼
|
5 | 2020-06-18 | 财务负责人 |
孔隽林 ***
|
龙咏梅 ***
|
6 | 2019-01-09 | 法定代表人变更 |
梁剑
|
肖辉
|
7 | 2019-01-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-09公司股东名称、法定代表人变更。
|
8 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁剑肖辉袁炳文
|
袁炳文梁剑肖辉
|
9 | 2019-01-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
袁炳文;湖南衡一建设集团有限公司;
|
袁炳文;衡一建设集团有限公司; [名称变更]
|
10 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈亮
|
沈亮
|