序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘英 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘英
|
|
2 |
刘正
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-30 | 章程备案 |
无
|
2020-04-29公司类型、股东变更。
|
2 | 2020-04-30 | 股东变更 |
雷玉芝 , [退出]刘英 ,汤素群 [退出]
|
刘英
|
3 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤素群 [退出]
|
刘正 [新增]
|
4 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘英
|
刘英
|
5 | 2020-04-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2019-05-22 | 地址变更 |
邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿国际广场4A栋1909房
|
邵阳市大祥区宝庆中路三八亭143号(从东至西4号门面)
|
7 | 2019-05-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2018-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤素群
|
汤素群
|
9 | 2018-10-17 | 财务负责人 |
刘英 ***
|
刘英 ***
|
10 | 2018-10-17 | 股东变更 |
刘英 ,汤素群
|
雷玉芝 , [新增]刘英 ,汤素群
|