序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南恺基旅游开****有限公司 | 100% | 220.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖仁从
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
廖仁从 *** 备案手机:***
|
廖仁从 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-04-15 | 联络员备案 |
廖仁从 *** 备案手机:***
|
廖仁从 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-10-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
廖仁从 备案手机:*****
|
4 | 2015-02-13 | 名称变更 |
隆回县恺基农业科技开****有限公司
|
隆回恺基农业科技开****有限公司
|
5 | 2015-02-12 | 法定代表人变更 |
肖又石
|
廖仁从
|