序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙泽波 | 65% | 3250.0万人民币 |
2 | 蔡庆 | 25% | 1250.0万人民币 |
3 | 谢长根 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙泽波
|
|
2 |
龙海鸽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邵阳市巨人房地产开****有限公司福达分公司
|
黄柏平 | 2005-10-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-25 | 股东变更 |
蔡庆 ,孙先锋 , [退出]谢长根
|
蔡庆 ,孙泽波 , [新增]谢长根
|
2 | 2017-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙先锋 [退出]
|
孙泽波 [新增]
|
3 | 2017-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙海鸽
|
龙海鸽
|
4 | 2017-04-25 | 经理备案 |
孙先锋 [退出]
|
孙泽波 [新增]
|
5 | 2017-04-25 | 监事备案 |
龙海鸽
|
龙海鸽
|
6 | 2017-04-25 | 董事备案 |
孙先锋 [退出]
|
孙泽波 [新增]
|
7 | 2017-04-25 | 法定代表人变更 |
孙先锋
|
孙泽波
|
8 | 2017-04-25 | 投资人(股权)变更 |
孙先锋 出资 3250万人民币; [退出]蔡庆 出资 1250万人民币;谢长根 出资 500万人民币;
|
孙泽波 出资 3250万人民币; [新增]蔡庆 出资 1250万人民币;谢长根 出资 500万人民币;
|
9 | 2017-04-25 | 章程备案 |
无
|
2017-04-18公司股东、法定代表人变更。
|
10 | 2016-12-28 | 股东变更 |
蔡庆 ,贺重德 , [退出]孙先锋 ,谢长根
|
蔡庆 ,孙先锋 ,谢长根
|