序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南金秋邦盛物业服务有限公司 | 100% | 868.600000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁学益
|
|
2 |
刘嫦娥
|
|
3 |
刘国忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 章程备案 |
无
|
2021-12-03股东为湖南金秋邦盛物业服务有限公司
|
2 | 2021-12-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2021-12-30 | 股东变更 |
刘嫦娥 , [退出]阳琴军 [退出]
|
湖南金秋邦盛物业服务有限公司 [新增]
|
4 | 2021-12-03 | 联络员备案 |
曾辉艳 *** 备案手机:***
|
李贞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
周丹 *** 备案手机:***
|
曾辉艳 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-06-03 | 法定代表人变更 |
汪毅
|
丁学益
|
7 | 2021-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪毅 [退出]
|
丁学益 [新增]
|
8 | 2021-05-21 | 联络员备案 |
曾辉艳 *** 备案手机:***
|
周丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳琴军 [退出]
|
汪毅 [新增]
|
10 | 2020-12-03 | 法定代表人变更 |
阳琴军
|
汪毅
|