序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王恩 | 12.5% | 83.725万人民币 |
2 | 刘四新 | 12.5% | 83.725万人民币 |
3 | 肖永亮 | 12.5% | 83.725万人民币 |
4 | 周莉君 | 12.5% | 83.725万人民币 |
5 | 郑伯旺 | 12.5% | 83.725万人民币 |
6 | 贺付华 | 12.5% | 83.725万人民币 |
7 | 王定舒 | 12.5% | 83.725万人民币 |
8 | 谢集花 | 12.5% | 83.725万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周莉君
|
|
2 |
郑伯旺
|
|
3 |
王定舒
|
|
4 |
谢集花
|
|
5 |
贺付华
|
|
6 |
刘四新
|
|
7 |
王恩
|
|
8 |
肖永亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
周莉君 *** 备案手机:***
|
胡冰娴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
周莉君 *** 备案手机:***
|
周莉君 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
周莉君 备案手机:*****
|
周莉君 备案手机:*****
|
4 | 2016-05-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
周莉君 备案手机:*****
|