序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲佳和生态农业有限公司 | 83% | 830.0万人民币 |
2 | 曾金平 | 12% | 120.0万人民币 |
3 | 林辉 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林辉
|
|
2 |
李金明
|
|
3 |
曾金平
|
|
4 |
杨静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李金明 [退出]
|
林辉 [新增]
|
2 | 2021-01-26 | 股东变更 |
黄阳源 , [退出]曾金平 ,株洲佳和生态农业有限公司
|
林辉 , [新增]曾金平 ,株洲佳和生态农业有限公司
|
3 | 2021-01-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-19第三章第六条林辉2021年1月1日认缴50万,占股5%;株洲佳和生态农业有限公司2018年5月1日认缴830万,占股83%;曾金平2018年5月1日认缴120万,占股12%。
|
4 | 2021-01-26 | 法定代表人变更 |
杨凌峰
|
林辉
|
5 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄阳源 [退出]曾金平刘国文 [退出]杨凌峰 [退出]李金明
|
李金明林辉 [新增]曾金平
|
6 | 2020-11-04 | 联络员备案 |
熊斌强 *** 备案手机:***
|
戴燕娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-11-04 | 联络员备案 |
戴燕娟 *** 备案手机:***
|
戴燕娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-03-05 | 联络员备案 |
杨静 *** 备案手机:***
|
熊斌强 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-12-24 | 章程备案 |
无
|
2018-12-23股东变更、新章程备案
|
10 | 2018-12-24 | 股东变更 |
黄阳源 ,宁乡佳境农牧有限公司 , [退出]曾金平 ,株洲佳和生态农业有限公司
|
黄阳源 ,曾金平 ,株洲佳和生态农业有限公司
|