序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗建桥 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 罗新亮 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗建成
|
|
2 |
李志刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志云 [退出]
|
李志刚 [新增]
|
2 | 2021-10-09 | 章程备案 |
无
|
2021-09-30章程修订(法定代表人)
|
3 | 2021-10-09 | 法定代表人变更 |
罗新亮
|
罗建成
|
4 | 2021-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
罗建成
|
5 | 2019-03-26 | 章程备案 |
无
|
2019-03-21公司股东、法定代表人、注册资本变更。
|
6 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗建桥 [退出]
|
罗新亮 [新增]
|
7 | 2019-03-26 | 注册资本变更 |
7600万人民币
|
200.000000万人民币( - 97.36842% )
|
8 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
罗建桥
|
罗新亮
|
9 | 2019-03-26 | 股东变更 |
罗建桥 ,罗新亮 ,周逢玉 [退出]
|
罗建桥 ,罗新亮
|
10 | 2019-03-26 | 财务负责人 |
蒋勋辉 ***
|
罗新亮 ***
|