序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绥宁县人民政府 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘朝辉
|
|
2 |
沈忠将
|
|
3 |
陈文良
|
|
4 |
曾庚莲
|
|
5 |
贺世欢
|
|
6 |
李柏
|
|
7 |
赵付祥
|
|
8 |
刘振辉
|
|
9 |
严良强
|
|
10 |
伍辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
李柏 *** 备案手机:***
|
刘朝辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-24 | 联络员备案 |
李柏 *** 备案手机:***
|
李柏 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
李柏 *** 备案手机:***
|
李柏 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭沛文 [退出]刘本廉 [退出]伍辉信喜梅
|
伍辉信喜梅刘振辉 [新增]严良强 [新增]
|
5 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨慎敏 [退出]曾庚莲沈忠将赵付祥刘朝辉李柏黄训德 [退出]
|
赵付祥刘朝辉李柏沈忠将曾庚莲陈文良 [新增]贺世欢 [新增]
|