序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖顺军 | 52.5% | 157.5万人民币 |
2 | 匡彬 | 25% | 75万人民币 |
3 | 罗伦斌 | 10% | 30万人民币 |
4 | 向荣 | 10% | 30万人民币 |
5 | 袁再良 | 2.5% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁再良
|
|
2 |
肖顺军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 股东变更 |
匡彬 ,肖顺军 ,袁再良
|
匡彬 ,罗伦斌 , [新增]向荣 , [新增]肖顺军 ,袁再良
|
2 | 2021-10-15 | 章程备案 |
无
|
2021-10-12第三章第六条修正
|
3 | 2021-06-11 | 股东变更 |
匡彬 ,肖顺军 ,许微微 , [退出]杨大海 , [退出]袁再良 ,曾益群 [退出]
|
匡彬 ,肖顺军 ,袁再良
|
4 | 2021-06-11 | 章程备案 |
无
|
2021-06-10第三章第六条修正 第六章第十六条修正
|
5 | 2021-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾益群 [退出]
|
袁再良 [新增]
|
6 | 2021-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨大海 [退出]
|
肖顺军 [新增]
|
7 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
袁再良 *** 备案手机:***
|
袁再良 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-06-19 | 联络员备案 |
袁再良 *** 备案手机:***
|
袁再良 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-12-17 | 联络员备案 |
肖顺军 *** 备案手机:***
|
袁再良 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-12-17 | 法定代表人变更 |
肖顺军
|
袁再良
|