序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘飞 | 51% | 408万人民币 |
2 | 贺海卫 | 49% | 392万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘飞
|
|
2 |
贺海卫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
何一平 *** 备案手机:***
|
何一平 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
何一平 *** 备案手机:***
|
何一平 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
刘飞 *** 备案手机:***
|
何一平 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-03 | 联络员备案 |
刘飞 *** 备案手机:***
|
刘飞 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-02 | 联络员备案 |
刘飞 *** 备案手机:***
|
刘飞 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-04 | 联络员备案 |
刘飞 *** 备案手机:***
|
刘飞 *** 备案手机:***
|