序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-09 | 负责人变更 |
肖建伟 [退出]
|
肖波 [新增]
|
2 | 2017-03-24 | 联络员备案 |
刘润 备案手机:*****
|
王冬艳 备案手机:*****
|
3 | 2016-10-13 | 负责人变更 |
曾晓斌 [退出]
|
肖建伟 [新增]
|
4 | 2016-10-13 | 财务负责人 |
|
刘润
|
5 | 2016-10-13 | 联络员备案 |
李晓华 备案手机:*****
|
刘润 备案手机:*****
|
6 | 2014-12-30 | 其他事项备案 |
李慎省
|
曾晓斌
|
7 | 2014-12-30 | 法定代表人变更 |
李慎省
|
曾晓斌
|