序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 负责人变更 |
刘桂堂 [退出]
|
刘平 [新增]
|
2 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
龙开彬 *** 备案手机:***
|
龙开彬 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-15 | 联络员备案 |
龙开彬 *** 备案手机:***
|
龙开彬 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
龙开彬 *** 备案手机:***
|
龙开彬 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-03-21 | 负责人变更 |
龙开彬 [退出]
|
刘桂堂 [新增]
|
6 | 2017-05-17 | 联络员备案 |
龙开彬 备案手机:*****
|
龙开彬 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
龙开彬 备案手机:*****
|
龙开彬 备案手机:*****
|