序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大汉城镇建设有限公司 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 李健荣 | 40% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付胜龙
|
|
2 |
李健荣
|
|
3 |
付捷文
|
|
4 |
鲁积华
|
|
5 |
尹雪清
|
|
6 |
付学红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-18 | 联络员备案 |
郭静 *** 备案手机:***
|
宁甲健 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-07-18 | 财务负责人 |
|
李玲 ***
|
3 | 2018-07-18 | 章程备案 |
无
|
2018-06-26
|
4 | 2018-07-18 | 经营期限 |
2005年12月23日 至 2015年12月22日
|
2005年12月23日 至 2019年12月22日
|
5 | 2018-06-08 | 联络员备案 |
郭静 *** 备案手机:***
|
郭静 *** 备案手机:***
|