序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈柏华 | 28.6% | 28.6万人民币 |
2 | 陈自林 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 胡光平 | 23.2% | 23.2万人民币 |
4 | 范建设 | 23.2% | 23.2万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-30 | 联络员备案 |
陈柏华 *** 备案手机:***
|
陈柏华 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
陈柏华 *** 备案手机:***
|
陈柏华 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-06-29 | 联络员备案 |
陈柏华 *** 备案手机:***
|
陈柏华 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-06-02 | 联络员备案 |
陈柏华 *** 备案手机:***
|
陈柏华 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-05-30 | 联络员备案 |
备案手机:
|
陈柏华 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-03-17 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
陈柏华; [退出]
|
范建设; [新增]
|