序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙瑛 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 邵自良 | 24.5% | 245.0万人民币 |
3 | 周建国 | 24.5% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙瑛
|
|
2 |
周建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 联络员备案 |
孙瑛 *** 备案手机:***
|
孙瑛 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-27 | 联络员备案 |
孙瑛 *** 备案手机:***
|
孙瑛 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-18 | 联络员备案 |
孙瑛 *** 备案手机:***
|
孙瑛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
孙瑛 *** 备案手机:***
|
孙瑛 *** 备案手机:***
|