序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李登亮 | 98% | 4900万人民币 |
2 | 杨云华 | 2% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李登亮
|
|
2 |
李旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 章程备案 |
无
|
2022-03-14住所。
|
2 | 2022-03-16 | 地址变更 |
邵阳市邵阳县下花桥镇三禾村
|
邵阳市双清区滨江街道办事处寒梅村8组193号
|
3 | 2018-07-17 | 法定代表人变更 |
李旭
|
李登亮
|
4 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李适 [退出]
|
李旭 [新增]
|
5 | 2018-07-17 | 股东变更 |
李旭 [退出]
|
李登亮 , [新增]杨云华 [新增]
|
6 | 2018-07-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李旭 [退出]
|
李登亮 [新增]
|
8 | 2017-02-16 | 名称变更 |
邵阳市合山农牧有限公司
|
湖南知民农牧科技****展有限公司
|
9 | 2017-02-16 | 经营范围变更 |
生猪养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
畜禽养殖、收购、销售;农业种植、加工、销售;水产养殖、加工、销售;农牧技术综合服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-12-01 | 股东变更 |
李旭
|
李旭
|