序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李喜林 | 20% | 50.0万人民币 |
2 | 石鹊怡 | 16% | 40.0万人民币 |
3 | 戴世能 | 16% | 40.0万人民币 |
4 | 刘胜利 | 8% | 20.0万人民币 |
5 | 张贻林 | 8% | 20.0万人民币 |
6 | 李林军 | 8% | 20.0万人民币 |
7 | 石治国 | 8% | 20.0万人民币 |
8 | 李意德 | 4% | 10.0万人民币 |
9 | 李招旗 | 4% | 10.0万人民币 |
10 | 刘跃明 | 4% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石治国
|
|
2 |
戴世能
|
|
3 |
刘胜利
|
|
4 |
李林军
|
|
5 |
刘跃明
|
|
6 |
李喜林
|
|
7 |
唐志刚
|
|
8 |
李意德
|
|
9 |
李招旗
|
|
10 |
张贻林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 联络员备案 |
石治国 *** 备案手机:***
|
李喜林 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-08-30 | 法定代表人变更 |
石治国
|
李喜林
|
3 | 2021-08-30 | 章程备案 |
无
|
2021-08-26通过新的章程:增加出资总额,成员备案。
|
4 | 2021-08-30 | 资金数额变更 |
200万人民币
|
250.000000万人民币( + 25% )
|
5 | 2019-09-16 | 章程备案 |
无
|
2019-09-12通过新的章程:出资成员备案
|
6 | 2019-09-06 | 法定代表人变更 |
石治国
|
石治国
|
7 | 2019-09-06 | 章程备案 |
无
|
2019-09-05通过新的章程:住所变更;出资成员备案
|
8 | 2019-09-06 | 住所变更 |
湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇富阳村3组
|
湖南省邵阳市新邵县雀塘镇柳山村9组
|
9 | 2018-05-18 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2018-05-18 | 其他事项备案 |
|
|