序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘正长 | 53% | 2650.0万人民币 |
2 | 魏伯强 | 37% | 1850.0万人民币 |
3 | 刘道远 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓田江
|
|
2 |
刘道远
|
|
3 |
魏伯强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-03 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘正长;刘道远;魏伯钦; [退出]
|
刘正长;刘道远;魏伯强; [新增]
|
2 | 2021-03-03 | 股东变更 |
刘道远 ,刘正长 ,魏伯钦 [退出]
|
刘道远 ,刘正长 ,魏伯强 [新增]
|
3 | 2021-03-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-02-28投资人(股权)变更
|
4 | 2021-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏伯钦 [退出]
|
魏伯强 [新增]
|
5 | 2019-04-26 | 法定代表人变更 |
刘道远
|
邓田江
|
6 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘道远
|
刘道远
|
7 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘道远 [退出]
|
邓田江 [新增]
|
8 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹华旭 [退出]
|
魏伯钦 [新增]
|
9 | 2018-02-11 | 法定代表人变更 |
刘正长
|
刘道远
|
10 | 2018-02-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘正长 [退出]
|
刘道远 [新增]
|