序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国清 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 李文香 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 张胜 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张胜
|
张胜
|
2 | 2021-04-08 | 股东变更 |
李文香 ,刘国清
|
李文香 ,刘国清 ,张胜 [新增]
|
3 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文香
|
李文香
|
4 | 2021-04-08 | 章程备案 |
无
|
2021-04-07变更股权新增股东张胜;执行董事及总经理备案
|
5 | 2021-04-07 | 联络员备案 |
刘国清 *** 备案手机:***
|
吴泽嵩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-04-06 | 地址变更 |
邵阳市双清区邵水东路日恒电器城F座
|
湖南省邵阳市双清区邵水东路日恒电器城F座
|
7 | 2017-11-10 | 法定代表人变更 |
刘国清
|
张胜
|
8 | 2017-11-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-10改选方式
|
9 | 2017-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文香
|
李文香
|
10 | 2017-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国清 [退出]
|
张胜 [新增]
|