序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 负责人变更 |
李再民 [退出]
|
刘邵斌 [新增]
|
2 | 2020-01-19 | 负责人变更 |
欧阳涵 [退出]
|
李再民 [新增]
|
3 | 2019-09-10 | 联络员备案 |
肖汉标 *** 备案手机:***
|
张华文 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-09-10 | 负责人变更 |
唐一冰 [退出]
|
欧阳涵 [新增]
|
5 | 2018-07-02 | 负责人变更 |
贺文宏 [退出]
|
唐一冰 [新增]
|
6 | 2016-06-16 | 负责人变更 |
李婷 [退出]
|
贺文宏 [新增]
|