序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋震宇 | 84.61539% | 1100.0万人民币 |
2 | 杨成鄂 | 15.38462% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋震宇
|
|
2 |
伍效民
|
|
3 |
蒋驰
|
|
4 |
杨成鄂
|
|
5 |
伍小忠
|
|
6 |
伍玉辉
|
|
7 |
刘自杰
|
|
8 |
秦君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 章程备案 |
无
|
2022-05-26注册资金
|
2 | 2022-06-01 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
1300.000000万人民币( + 30% )
|
3 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祁克群 [退出]
|
蒋震宇 [新增]
|
4 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
蒋震宇
|
蒋震宇
|
5 | 2021-12-01 | 经营期限 |
2019年2月14日 至 2039年2月13日
|
2019年2月14日 至 长期
|
6 | 2021-12-01 | 章程备案 |
无
|
2021-11-29公司名称、公司类型、经营期限。
|
7 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍玉辉
|
刘自杰 [新增]伍玉辉秦君 [新增]
|
8 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋震宇
|
蒋震宇伍效民 [新增]蒋驰 [新增]杨成鄂 [新增]伍小忠 [新增]
|
9 | 2021-12-01 | 股东变更 |
蒋震宇 ,杨成鄂
|
蒋震宇 ,杨成鄂
|
10 | 2021-12-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|