序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚建全 | 99% | 7.425万人民币 |
2 | 汤剑武 | 1% | 0.075万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001年12月27日 至 2020年3月16日
|
2001年12月27日 至 2023年6月1日
|
2 | 2019-04-23 | 财务负责人 |
严志涵 ***
|
姚建全 ***
|
3 | 2019-04-23 | 联络员备案 |
蒋定平 *** 备案手机:***
|
姚建全 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-23 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
严志涵; [退出]
|
姚建全; [新增]
|
5 | 2017-03-15 | 财务负责人 |
严志涵 3532***9
|
严志涵 ***
|
6 | 2017-03-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001年12月27日 至 2017年3月16日
|
2001年12月27日 至 2020年3月16日
|
7 | 2015-10-21 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
蒋定平; [退出]
|
严志涵; [新增]
|
8 | 2014-03-27 | 名称变更 |
邵阳县蔡桥乡农科加油站
|
邵阳县蔡桥乡农科加油站(普通合伙)
|
9 | 2014-03-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-03-07
|
2017-03-16
|