序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁居好 | 16.66667% | 50万人民币 |
2 | 袁义祥 | 16.66667% | 50万人民币 |
3 | 唐亮生 | 16.66667% | 50万人民币 |
4 | 袁景进 | 16.66667% | 50万人民币 |
5 | 杨如秀 | 16.66667% | 50万人民币 |
6 | 刘成生 | 16.66667% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘成生
|
|
2 |
袁居好
|
|
3 |
唐亮生
|
|
4 |
杨如秀
|
|
5 |
袁景进
|
|
6 |
袁义祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 联络员备案 |
袁义祥 *** 备案手机:***
|
袁义祥 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
袁义祥 *** 备案手机:***
|
袁义祥 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
袁义祥 *** 备案手机:***
|
袁义祥 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
袁义祥 *** 备案手机:***
|
袁义祥 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
袁义祥 *** 备案手机:***
|
袁义祥 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
袁义祥 *** 备案手机:***
|
袁义祥 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
袁义祥 *** 备案手机:***
|
袁义祥 *** 备案手机:***
|