序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭学军 | 52.91005% | 100.0万人民币 |
2 | 刘其辉 | 20.63492% | 39.0万人民币 |
3 | 袁建涛 | 15.87302% | 30.0万人民币 |
4 | 袁仁涛 | 5.29101% | 10.0万人民币 |
5 | 尹显红 | 5.29101% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭学军
|
|
2 |
袁仁涛
|
|
3 |
袁建涛
|
|
4 |
尹显红
|
|
5 |
刘其辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
谭学军 *** 备案手机:***
|
谭学军 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-24 | 联络员备案 |
谭学军 *** 备案手机:***
|
谭学军 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-29 | 联络员备案 |
谭学军 *** 备案手机:***
|
谭学军 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-28 | 联络员备案 |
谭学军 *** 备案手机:***
|
谭学军 *** 备案手机:***
|