序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹正华 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 曹彪 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹正华
|
|
2 |
曹彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-11 | 股东变更 |
曹正华 ,肖志超 [退出]
|
曹彪 , [新增]曹正华
|
2 | 2021-01-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-05公司股东变更。
|
3 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖志超 [退出]
|
曹彪 [新增]
|
4 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹正华
|
曹正华
|
5 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
彭华育 *** 备案手机:***
|
曹正华 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-05-22 | 章程备案 |
无
|
2020-05-21公司股东、法定代表人变更。
|
7 | 2020-05-22 | 财务负责人 |
彭华育 ***
|
曹正华 ***
|
8 | 2020-05-22 | 法定代表人变更 |
朱二娥
|
曹正华
|
9 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖志超
|
肖志超
|
10 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱二娥 [退出]
|
曹正华 [新增]
|