序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付康权 | 100% | 202.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付康权
|
|
2 |
戴有源
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘千阁 [退出]
|
戴有源 [新增]
|
3 | 2021-10-15 | 章程备案 |
无
|
2021-10-11变更企业类别;变更股权;变更监事
|
4 | 2021-10-15 | 股东变更 |
付康权 ,刘千阁 [退出]
|
付康权
|
5 | 2021-06-08 | 法定代表人变更 |
孙娜
|
付康权
|
6 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
孙娜 *** 备案手机:***
|
吴泽嵩 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-06-08 | 章程备案 |
无
|
2021-06-07联络员变更;变更股权;变更法人、总经理
|
8 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙娜 [退出]
|
付康权 [新增]
|
9 | 2021-06-08 | 股东变更 |
刘千阁 ,孙娜 [退出]
|
付康权 , [新增]刘千阁
|
10 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
孙娜 *** 备案手机:***
|
孙娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|