序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁建华 | 25% | 25.0万人民币 |
2 | 梁建英 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 刘明昌 | 25% | 25.0万人民币 |
4 | 杨啸波 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁建英
|
|
2 |
刘明昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 联络员备案 |
梁建英 *** 备案手机:***
|
梁建英 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
梁建英 *** 备案手机:***
|
梁建英 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁建华 [退出]
|
梁建英 [新增]
|
4 | 2019-12-19 | 法定代表人变更 |
梁建华
|
梁建英
|
5 | 2019-05-24 | 联络员备案 |
梁建英 *** 备案手机:***
|
梁建英 *** 备案手机:***
|