序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾三军 | 70% | 105.0万人民币 |
2 | 余军雄 | 30% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾三军
|
|
2 |
余军雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-27 | 章程备案 |
无
|
2021-10-25新章程
|
2 | 2021-10-27 | 经营范围变更 |
凭资质证书从事室内外装饰设计、施工;建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公共建筑装饰和装修;凭资质证书从事室内外装饰设计、施工;建筑材料的销售;水电安装;机电设备的维修及保养服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾三军
|
曾三军
|
4 | 2021-10-25 | 联络员备案 |
黄新兰 *** 备案手机:***
|
曹颖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-08-18 | 联络员备案 |
曾三军 *** 备案手机:***
|
黄新兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
曾三军 *** 备案手机:***
|
曾三军 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-12-05 | 联络员备案 |
曾三军 *** 备案手机:***
|
曾三军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-11-27 | 股东变更 |
龚勇 , [退出]曾三军
|
余军雄 , [新增]曾三军
|
9 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚勇 [退出]
|
余军雄 [新增]
|
10 | 2018-04-18 | 联络员备案 |
蔡为 *** 备案手机:***
|
曾三军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|