序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何兴帮 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何兴帮
|
|
2 |
何阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-16经营范围变更。
|
2 | 2020-11-19 | 经营范围变更 |
文化活动的组织与策划,各类广告业务设计、制作、****布,礼仪庆典服务,演出设备租赁,会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化活动的组织与策划,各类广告业务设计、制作、****布,礼仪庆典服务,演出设备租赁,会议服务,光伏****电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-09-18 | 经营范围变更 |
各类广告业务设计、制作、****布;文化活动的组织与策划;影视艺术咨询服务;礼仪庆典服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化活动的组织与策划,各类广告业务设计、制作、****布,礼仪庆典服务,演出设备租赁,会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-09-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-13第一章第四条:经营范围变更
|