序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 联络员备案 |
刘世华 *** 备案手机:***
|
刘世华 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-07-10 | 联络员备案 |
刘世华 备案手机:*****
|
刘世华 备案手机:*****
|
3 | 2017-06-13 | 联络员备案 |
刘世华 备案手机:*****
|
刘世华 备案手机:*****
|
4 | 2015-12-08 | 股东变更 |
刘世华 ,余先明 [退出]
|
刘世华 ,左燕兰 [新增]
|
5 | 2015-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余先明 [退出]
|
左燕兰 [新增]
|
6 | 2015-12-08 | 监事备案 |
余先明 [退出]
|
左燕兰 [新增]
|
7 | 2015-12-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-12-04股东
|
8 | 2015-12-08 | 投资人(股权)变更 |
余先明 出资 200万人民币; [退出]刘世华 出资 300万人民币;
|
左燕兰 出资 200万人民币; [新增]刘世华 出资 300万人民币;
|
9 | 2015-09-24 | 联络员备案 |
|
刘世华
|
10 | 2015-09-24 | 财务负责人 |
|
李国强
|