序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喻国华 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻国华
|
|
2 |
詹琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗军 [退出]
|
詹琴 [新增]
|
2 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨菲 [退出]
|
罗军 [新增]
|
3 | 2019-09-17 | 财务负责人 |
|
张胜兰 ***
|
4 | 2019-09-17 | 联络员备案 |
罗军 *** 备案手机:***
|
喻国华 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-09-17 | 法定代表人变更 |
罗军
|
喻国华
|
6 | 2019-09-17 | 股东变更 |
罗军 [退出]
|
喻国华 [新增]
|
7 | 2019-09-17 | 章程备案 |
无
|
2019-09-16通过新的公司章程
|
8 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗军 [退出]
|
喻国华 [新增]
|
9 | 2016-12-19 | 经营范围变更 |
龙虾养殖、销售;水稻种植、销售。
|
龙虾、鳝鱼、鱼苗养殖、销售;水稻、水草种植、销售。
|