序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘岳云 | 55% | 55.0万人民币 |
2 | 李宛壑 | 45% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许拓
|
|
2 |
刘岳云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 经营期限 |
2012年5月3日 至 2022年5月2日
|
2012年5月3日 至 长期
|
2 | 2022-05-26 | 法定代表人变更 |
张志朋
|
许拓
|
3 | 2022-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志朋 [退出]
|
许拓 [新增]
|
4 | 2022-05-26 | 章程备案 |
无
|
2022-05-10营业期限、法定代表人、联务变更
|
5 | 2018-08-07 | 法定代表人变更 |
张志朋
|
张志朋
|
6 | 2018-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志朋
|
张志朋
|
7 | 2018-08-06 | 法定代表人变更 |
李华
|
张志明
|
8 | 2018-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李华 [退出]
|
张志明 [新增]
|
9 | 2015-11-28 | 地址变更 |
岳阳市岳阳楼区金鹗东路206号(华瑞丹枫酒店一楼)
|
湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路162号
|
10 | 2014-03-27 | 法定代表人变更 |
周蓉
|
李华
|