序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喻森林 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 喻谦 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻森林
|
|
2 |
喻谦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-14 | 章程备案 |
无
|
2020-07-07提交新章程
|
2 | 2020-07-14 | 股东变更 |
蒋田娟 , [退出]喻森林 ,曾林柏 [退出]
|
喻谦 , [新增]喻森林
|
3 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾林柏 [退出]
|
喻森林 [新增]
|
4 | 2020-07-14 | 法定代表人变更 |
曾林柏
|
喻森林
|
5 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋田娟 [退出]
|
喻谦 [新增]
|
6 | 2018-01-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-16修正章程第七条
|
7 | 2018-01-16 | 经营期限 |
2008年3月5日 至 2018年3月4日
|
2008年3月5日 至 长期
|
8 | 2016-03-31 | 联络员备案 |
王锋 备案手机:*****
|
王锋 备案手机:*****
|
9 | 2013-12-24 | 投资人(股权)变更 |
阳来英出资 300.00000万元 人民币; [退出]苏雪莹出资 500.00000万元 人民币; [退出]喻花荣出资 200.00000万元 人民币 [退出]
|
曾林柏出资 250.00000万元 人民币 ; [新增]喻森林出资 550.00000万元 人民币 ; [新增]蒋田娟出资 200.00000万元 人民币 [新增]
|
10 | 2013-12-24 | 法定代表人变更 |
喻花荣
|
曾林柏
|