序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李进太 | 24% | 240.0万人民币 |
2 | 崔峰 | 16.5% | 165.0万人民币 |
3 | 施纯贤 | 15% | 150.0万人民币 |
4 | 蔡永德 | 15% | 150.0万人民币 |
5 | 陈登光 | 14% | 140.0万人民币 |
6 | 官小华 | 9.5% | 95.0万人民币 |
7 | 李少龙 | 6% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李进太
|
|
2 |
施纯贤
|
|
3 |
崔峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 经营期限 |
2011年6月21日 至 2021年6月21日
|
2011年6月21日 至 2041年6月20日
|
2 | 2021-06-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-21
|
3 | 2021-06-21 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李进太;崔峰;施纯贤;李少龙;陈登光;官小华;蔡永德;
|
李进太;崔峰;施纯贤;李少龙;陈登光;官小华;蔡永德;
|
4 | 2018-05-29 | 联络员备案 |
肖文武 *** 备案手机:***
|
杨才**** *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-05-17 | 联络员备案 |
李少云 备案手机:*****
|
肖文武 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-15 | 联络员备案 |
李少云 备案手机:*****
|
李少云 备案手机:*****
|
7 | 2016-04-12 | 联络员备案 |
李少云 备案手机:*****
|
李少云 备案手机:*****
|
8 | 2014-07-16 | 经营范围 |
房地产开****销售(暂定资质证书有效期至2014年2月25日)
|
|
9 | 2014-07-16 | 经营范围 |
建筑材料购销
|
房地产开****销售,建筑材料购销。
|
10 | 2013-03-19 | 经营范围变更 |
房地产开****销售;建筑材料购销(暂定资质证书有效期至2012年9月29日)
|
房地产开****销售(暂定资质证书有效期至2014年2月25日)
|