序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭广平 | 50.11346% | 2650.0万人民币 |
2 | 周明 | 49.88654% | 2638.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭广平
|
|
2 |
周明
|
|
3 |
凌孟奇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 经营期限 |
2001年8月6日 至 2021年8月5日
|
2001年8月6日 至 长期
|
2 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-07-08经营期限变更为长期
|
3 | 2021-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
凌孟奇
|
4 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
许艳萍 *** 备案手机:***
|
李娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2015-09-09 | 股东变更 |
彭广平周明
|
彭广平周明
|
6 | 2015-09-09 | 投资人(股权)变更 |
彭广平出资 1150.00000万元 人民币;周明出资 1138.00000万元 人民币
|
彭广平出资 2650.00000( + 130.43478% )万元 人民币 ;周明出资 2638.00000( + 131.81019% )万元 人民币
|
7 | 2015-09-09 | 注册资本(金)变更 |
2288.0000万元[人民币]
|
5288.0000万元[人民币]
|
8 | 2015-05-21 | 住所变更 |
岳阳市南湖游路南湖旅游度假区管委会办公楼
|
平江县城关镇天岳大道锦绣天地十一楼
|
9 | 2015-05-21 | 一般代表变更 |
岳阳市工商行政管理局
|
平江县工商行政管理局
|
10 | 2013-11-22 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资2288.0
|
股东实际出资2288.0
|