序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄凯文
|
|
2 |
姚珊珊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
岳阳通源投资咨询有限公司云溪工作站
|
刘庆 | 2012-08-23 |
2 |
岳阳通源投资咨询有限公司临湘工作站
|
刘承新 | 2010-06-21 |
3 |
岳阳通源投资咨询有限公司华容工作站
|
李妃霞 | 2010-06-07 |
4 |
岳阳通源投资咨询有限公司君山工作站
|
朱新良 | 2009-10-27 |
5 |
岳阳通源投资咨询有限公司岳阳县工作站
|
张军 | 2008-09-10 |
6 |
岳阳通源投资咨询有限公司湘阴工作站
|
曾建农 | 2003-12-26 |
7 |
岳阳通源投资咨询有限公司汨罗分公司
|
金莎 | 2003-07-04 |
8 |
岳阳通源投资咨询有限公司平江工作站
|
孙琼 | 2002-07-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何菲 [退出]
|
姚珊珊 [新增]
|
2 | 2020-12-31 | 章程备案 |
无
|
2020-12-30提交了新的公司章程。
|
3 | 2020-12-31 | 股东变更 |
岳阳市经济建设投资公司 [退出]
|
岳阳市城市建设投资有限公司 [新增]
|
4 | 2020-12-31 | 联络员备案 |
刘洋 *** 备案手机:***
|
刘洋 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
吴有祥
|
黄凯文
|
6 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴有祥 [退出]
|
黄凯文 [新增]
|
7 | 2020-11-10 | 联络员备案 |
王文祥 *** 备案手机:***
|
刘洋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-11-10 | 联络员备案 |
刘洋 *** 备案手机:***
|
刘洋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-01-10 | 分公司/分支机构备案 |
|
岳阳通源投资咨询有限公司汨罗分公司;
|
10 | 2018-01-09 | 股东变更 |
邱世波 , [退出]吴创林 , [退出]岳阳市经济建设投资公司
|
岳阳市经济建设投资公司
|