序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易小波 | 61% | 4880.0万人民币 |
2 | 刘正超 | 10% | 800.0万人民币 |
3 | 易晓星 | 10% | 800.0万人民币 |
4 | 刘小兵 | 10% | 800.0万人民币 |
5 | 毛志认 | 9% | 720.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易小波
|
|
2 |
易晓星
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南力峰建设工程有限公司南湖分公司
|
杨松 | 2021-01-29 |
2 |
湖南力峰建设工程有限公司临港分公司
|
毛志认 | 2020-11-17 |
3 |
湖南力峰建设工程有限公司岳阳楼区分公司
|
刘小兵 | 2020-11-06 |
4 |
湖南力峰建设工程有限公司华容城南分公司
|
王明安 | 2019-02-15 |
5 |
湖南力峰建设工程有限公司华容田家湖分公司
|
任文君 | 2018-08-13 |
6 |
湖南力峰建设工程有限公司宁远分公司
|
余江枫 | 2018-07-12 |
7 |
湖南力峰建设工程有限公司临湘分公司
|
陈华兵 | 2018-06-26 |
8 |
湖南力峰建设工程有限公司浏阳分公司
|
寻李英 | 2018-01-11 |
9 |
湖南力峰建设工程有限公司蓝山分公司
|
周波 | 2017-12-08 |
10 |
湖南力峰建设工程有限公司道县分公司
|
李海林 | 2017-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 章程备案 |
无
|
2021-07-06股权变更
|
2 | 2021-08-06 | 股东变更 |
方向阳 , [退出]刘小兵 ,骆冲 , [退出]毛志认 ,易晓星 ,易小波
|
刘小兵 ,刘正超 , [新增]毛志认 ,易晓星 ,易小波
|
3 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易晓星
|
易晓星
|
4 | 2020-08-14 | 联络员备案 |
易小波 *** 备案手机:***
|
曾金凤 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-08-14 | 章程备案 |
无
|
2020-08-06股权变更
|
6 | 2020-08-14 | 股东变更 |
方向阳 ,方拥军 , [退出]蒋建清 , [退出]刘芳 , [退出]刘小兵 ,骆冲 ,宋峰 , [退出]王群合 , [退出]易晓星 ,易小波
|
方向阳 ,刘小兵 ,骆冲 ,毛志认 , [新增]易晓星 ,易小波
|
7 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易小波
|
易小波
|
8 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋峰 [退出]
|
易小波 [新增]
|
9 | 2019-07-08 | 地址变更 |
湖南省岳阳市岳阳楼区土桥街鑫源楼603号
|
岳阳经济技术开****区岳阳大道连接线数博环球产业园1栋16楼
|
10 | 2019-07-08 | 联络员备案 |
左念 *** 备案手机:***
|
易小波 *** 备案手机:***
|