序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国种子集团有限公司 | 72.4507% | 2314.8万人民币 |
2 | 岳阳市农业科学研究所 | 27.5493% | 880.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵兴明
|
|
2 |
刘铁壮
|
|
3 |
杨毅
|
|
4 |
董国兴
|
|
5 |
郝琨
|
|
6 |
钟昭
|
|
7 |
温祥明
|
|
8 |
李剑波
|
|
9 |
王丽霞
|
|
10 |
陈喜苗
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南洞庭种业有限公司加义直销点
|
喻万根 | 2006-06-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵兴明李中希 [退出]张岳平 [退出]杨毅黄宏江 [退出]董国兴温祥明
|
刘铁壮 [新增]董国兴钟昭 [新增]杨毅赵兴明温祥明郝琨 [新增]
|
2 | 2022-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柳德君 [退出]李剑波王丽霞
|
王丽霞李剑波陈喜苗 [新增]
|
3 | 2021-10-11 | 联络员备案 |
关健 *** 备案手机:***
|
杨赞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨毅李中希张岳平温祥明董国兴付春杰 [退出]赵兴明
|
董国兴赵兴明张岳平杨毅温祥明李中希黄宏江 [新增]
|
5 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄靖翔 [退出]李剑波柳德君
|
王丽霞 [新增]李剑波柳德君
|
6 | 2019-11-26 | 法定代表人变更 |
杨毅
|
赵兴明
|
7 | 2019-11-26 | 章程备案 |
无
|
2019-10-08公司提交新章程
|
8 | 2019-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明 [退出]
|
赵兴明 [新增]
|
9 | 2019-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董国兴李中希张岳平赵兴明付春杰杨毅温祥明
|
温祥明董国兴杨毅付春杰李中希赵兴明张岳平
|
10 | 2019-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵兴明董国兴龚海军 [退出]付春杰温祥明杨毅李祖胜 [退出]
|
赵兴明张岳平 [新增]付春杰杨毅李中希 [新增]温祥明董国兴
|