序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周勇 | 25% | 25.0万人民币 |
2 | 揭志雄 | 25% | 25万人民币 |
3 | 田路 | 16.68% | 16.68万人民币 |
4 | 陈静 | 16.66% | 16.66万人民币 |
5 | 冯欢乐 | 16.66% | 16.66万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田路
|
|
2 |
陈静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
揭启明
|
|
3 | 2021-08-10 | 法定代表人变更 |
田野
|
|
4 | 2021-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
揭志雄 [退出]
|
|
5 | 2021-07-13 | 法定代表人变更 |
揭志雄
|
|
6 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
冯欢乐 *** 备案手机:***
|
|
7 | 2018-01-15 | 股东变更 |
陈静 ,冯欢乐 ,孙富贵 , [退出]田路 ,周勇
|
|
8 | 2018-01-15 | 法定代表人变更 |
孙富贵
|
|
9 | 2018-01-15 | 投资人(股权)变更 |
陈静 出资 16.66万人民币;田路 出资 16.68万人民币;冯欢乐 出资 16.66万人民币;周勇 出资 25万人民币;孙富贵 出资 25万人民币; [退出]
|
|
10 | 2016-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周勇 [退出]
|
|