序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张海波 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张青龙
|
|
2 |
张威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 联络员备案 |
方乃英 *** 备案手机:***
|
张青龙 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-09-27 | 联络员备案 |
李相安 *** 备案手机:***
|
方乃英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-08-06 | 章程备案 |
无
|
2020-07-27第三章第六条
|
4 | 2020-08-06 | 股东变更 |
张常军 [退出]
|
张海波 [新增]
|
5 | 2020-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张青龙
|
张青龙
|
6 | 2019-11-08 | 股东变更 |
张威 [退出]
|
张常军 [新增]
|
7 | 2019-08-09 | 法定代表人变更 |
张常军
|
张青龙
|
8 | 2019-08-09 | 股东变更 |
张威
|
张威
|
9 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张常军 [退出]
|
张青龙 [新增]
|
10 | 2019-08-09 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
200.000000万人民币( - 60% )
|