序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴师华 | 48% | 96.0万人民币 |
2 | 向荣富 | 32% | 64.0万人民币 |
3 | 吴国勇 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴师华
|
|
2 |
吴国勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-12 | 股东变更 |
吴国勇 ,吴师华 ,向荣富 ,杨茂荣 [退出]
|
吴国勇 ,吴师华 ,向荣富
|
2 | 2018-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨茂荣 [退出]
|
吴国勇 [新增]
|
3 | 2017-03-15 | 股东变更 |
郭汉洲 , [退出]吴国勇 ,吴师华 ,向荣富
|
吴国勇 ,吴师华 ,向荣富 ,杨茂荣 [新增]
|
4 | 2017-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨茂荣
|
5 | 2017-03-15 | 名称变更 |
岳阳星明物业管理有限公司
|
岳阳洁华物业管理有限公司
|
6 | 2017-03-15 | 监事备案 |
|
杨茂荣 [新增]
|
7 | 2017-03-15 | 经营范围变更 |
凭资质证书从事物业管理和房地产中介服务、;房产资产的托管、监督及授权处置;投资顾问、咨询策划服务。
|
物业管理,房地产中介服务,房产资产的托管、监督及授权处置。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-03-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年5月15日 至 2018年5月14日
|
2008年5月15日 至 2028年5月14日
|
9 | 2017-03-15 | 投资人(股权)变更 |
郭汉洲 出资 40万人民币; [退出]吴国勇 出资 40万人民币;吴师华 出资 80万人民币;向荣富 出资 40万人民币;
|
吴国勇 出资 40万人民币;吴师华 出资 80万人民币;杨茂荣 出资 16万人民币; [新增]向荣富 出资 64( + 60% )万人民币;
|
10 | 2017-03-15 | 联络员备案 |
喻建国 备案手机:*****
|
杨茂荣 备案手机:*****
|