序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄乐平 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 陈健 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈健
|
|
2 |
黄乐平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
陈健 *** 备案手机:***
|
陈健 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-06-24 | 法定代表人变更 |
陈钱
|
陈健
|
3 | 2020-06-24 | 财务负责人 |
陈钱 ***
|
陈健 ***
|
4 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈健 [退出]
|
黄乐平 [新增]
|
5 | 2020-06-24 | 股东变更 |
陈健 ,陈钱 [退出]
|
陈健 ,黄乐平 [新增]
|
6 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
陈钱 *** 备案手机:***
|
陈健 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-02-27 | 财务负责人 |
胡洋 ***
|
陈钱 ***
|
8 | 2020-02-27 | 法定代表人变更 |
胡洋
|
陈钱
|
9 | 2020-02-27 | 股东变更 |
陈健 ,胡洋 [退出]
|
陈健 ,陈钱 [新增]
|
10 | 2020-02-27 | 联络员备案 |
胡洋 *** 备案手机:***
|
陈钱 *** 备案手机:***
|