序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈利红 | 53.65068% | 599.6万人民币 |
2 | 杨杰 | 26.84323% | 300.0万人民币 |
3 | 何辉 | 19.50608% | 218.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李龙
|
|
2 |
杨杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 法定代表人变更 |
李卫星
|
李龙
|
2 | 2021-12-13 | 股东变更 |
何辉 ,李卫星 , [退出]杨杰
|
陈利红 , [新增]何辉 ,杨杰
|
3 | 2021-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李卫星 [退出]
|
李龙 [新增]
|
4 | 2021-12-13 | 章程备案 |
无
|
2021-11-30新章程
|
5 | 2021-03-17 | 联络员备案 |
杨杰 *** 备案手机:***
|
何小平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-06-24 | 股东变更 |
蔡孝保 [退出]
|
何辉 , [新增]李卫星 , [新增]杨杰 [新增]
|
7 | 2019-06-24 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
1117.600000万人民币( + 458.8% )
|
8 | 2019-06-24 | 财务负责人 |
|
李卫星 ***
|
9 | 2019-06-24 | 法定代表人变更 |
何辉
|
李卫星
|
10 | 2019-06-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|