序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺有香 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 李海 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海
|
|
2 |
贺有香
|
|
3 |
李子慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-22 | 法定代表人变更 |
姚凯
|
李海
|
2 | 2020-07-22 | 章程备案 |
无
|
2020-06-16第六条:原法人代表姚凯变更为李海,原法人代表姚凯的股权转让给贺有香。第十二条:认缴时间变更为2035年12月31日前。第二十二条:执行董事不再兼任经理一职,另聘任李子慧为本公司经理一职。
|
3 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海 [退出]
|
贺有香 [新增]
|
4 | 2020-07-22 | 股东变更 |
李海 ,姚凯 [退出]
|
贺有香 , [新增]李海
|
5 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚凯 [退出]
|
李海 [新增]
|
6 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚凯 [退出]
|
李子慧 [新增]
|
7 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
姚凯 备案手机:*****
|
李海 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2016-06-13 | 联络员备案 |
李海 备案手机:*****
|
姚凯 备案手机:*****
|