序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李珊 | 90% | 180万人民币 |
2 | 谭建敏 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方立辉
|
|
2 |
谭建敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
岳阳自在天装饰设计工程有限公司城东分店
|
佘育露 | 2017-01-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-13 | 联络员备案 |
刘芳楼 *** 备案手机:***
|
刘芳楼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-11-15 | 联络员备案 |
刘素琴 *** 备案手机:***
|
刘芳楼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-06-11 | 联络员备案 |
万玲慧 *** 备案手机:***
|
刘素琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-12-27 | 股东变更 |
李珊 ,谭建敏
|
李珊 ,谭建敏
|
5 | 2018-12-27 | 法定代表人变更 |
喻望魁
|
方立辉
|
6 | 2018-12-27 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
200.000000万人民币( + 300% )
|
7 | 2018-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻望魁 [退出]
|
方立辉 [新增]
|
8 | 2016-12-29 | 法定代表人变更 |
李珊
|
喻望魁
|